MORANTE FUENTES SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Santander
Provincia Las Palmas
Razón Social MORANTE FUENTES SL
CIF B39454665
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE MORANTE FUENTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORANTE FUENTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blazquez Garcia Luis | Apoderado Mancomunado | 17/04/2009 | 05/03/2014 |
Lopez De La Fuente Alfonso | Apoderado Mancomunado | 17/04/2009 | 05/03/2014 |
ACTOS BORME DE MORANTE FUENTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 96, S 8, H S 9890, I/A 1 N (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 97, S 8, H S 9890, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-39
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 97, S 8, H S 9890, I/A 3 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-39