MORANT PASCUAL HERMANOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Gandia
Provincia Valencia
Razón Social MORANT PASCUAL HERMANOS SL
CIF B46224234
Capital Social 6010.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Morant Pascual Jose Antonio
VINCULACIONES DE MORANT PASCUAL HERMANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORANT PASCUAL HERMANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morant Estruch David | Apoderado | 27/01/2014 | 11/03/2015 |
Morant Pascual Jose Antonio | Administrador Unico | 06/02/2015 | 11/03/2015 |
Morant Pascual Jose Antonio | Socio Unico | 09/03/2015 | 11/03/2015 |
Morant Pascual Jose Antonio | Liquidador Unico | 11/03/2015 | 11/03/2015 |
Morant Pascual Jose Antonio | Liquidador Unico | 20/07/2011 | 06/02/2015 |
Morant Pascual Eduardo | Apoderado Solidario | 20/07/2011 | |
Morant Pascual Eduardo | Administrador Solidario | 20/07/2011 | |
Morant Pascual Jose Antonio | Administrador Solidario | 20/07/2011 | |
Morant Pascual Juan | Apoderado Solidario | 03/05/2010 |
ACTOS BORME DE MORANT PASCUAL HERMANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 17 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 17 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 17 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 17 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 17 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 16 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-46
Capital Anterior: | 12.020,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 15 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 14 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 14 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4143, L 1455, F 213, S 8, H V 19642, I/A 14 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-46