MORACHO CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Iparraguirre, 34
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MORACHO CONSULTING SL
CIF B95497905
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 25/09/2007
Propietario Moracho Del Rio Oscar
VINCULACIONES DE MORACHO CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORACHO CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moracho Del Rio Oscar | Socio Unico | 11/12/2015 | 13/10/2016 |
Moracho Del Rio Oscar | Liquidador | 11/12/2015 | 13/10/2016 |
Moracho Del Rio Oscar | Administrador Unico | 11/12/2015 |
ACTOS BORME DE MORACHO CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 170, S 8, H BI 50600, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 170, S 8, H BI 50600, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 170, S 8, H BI 50600, I/A 2 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 170, S 8, H BI 50600, I/A 2 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 170, S 8, H BI 50600, I/A 2 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 170, S 8, H BI 50600, I/A 2 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-162-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-170-48