MORA Y MACIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Marconi, 37
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social MORA Y MACIAS SL
CIF B11315470
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE MORA Y MACIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORA Y MACIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Liberato Mendoza Alfonso Servando | Apoderado | 17/01/2017 | 22/08/2018 |
Macias Misa Javier | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
Macias Misa Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 12/06/2014 | 22/08/2018 |
Macias Misa Juan Antonio | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Isabel Maria | Apoderado Mancomunado | 12/06/2014 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Isabel Maria | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Julia Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 12/06/2014 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Julia Del Carmen | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
Liberato Mendoza Alfonso Servando | Apoderado Mancomunado | 24/12/2013 | |
Macias Misa Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 24/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MORA Y MACIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H CA 7266, I/A 22 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H CA 7266, I/A 22 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-11
- AVDA MARCONI 37 2ª - EDIFICIO MARIFA, MODULO 1.2 (CADIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H CA 7266, I/A 21 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4º DE LOS ESTATUOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 102, S 8, H CA 7266, I/A 21 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 101, S 8, H CA 7266, I/A 20 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 106, S 8, H CA 7266, I/A 19 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-11
- Inscrito el cambio de representante físico en el administrador único la entidad " Pedro Mora -Juan Macías SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 106, S 8, H CA 7266, I/A 18 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 104, S 8, H CA 7266, I/A 17 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 104, S 8, H CA 7266, I/A 16 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-11
- Cambio del Representante Persona Física del Administrador Unico - PEDRO MORA-JUAN MACIAS SL- cesando a Don Juan Antonio Macías Misa y nombrando a Doña Encarnación Misa Marquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 104, S 8, H CA 7266, I/A 15 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-11