MOORISH LEX CONSULTANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Ria, 7
Código Postal 21001
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOORISH LEX CONSULTANT SL
CIF B21364468
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 13/11/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moro Borrero Francisco
VINCULACIONES DE MOORISH LEX CONSULTANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOORISH LEX CONSULTANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moro Borrero Francisco | Socio Unico | 22/02/2016 | 16/12/2016 |
Moro Borrero Francisco | Administrador Unico | 22/02/2016 | 16/12/2016 |
Moro Borrero Francisco | Liquidador Unico | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
Bueno Cacharro Maria Del Puerto | Administrador Unico | 22/02/2016 |
ACTOS BORME DE MOORISH LEX CONSULTANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
- AVDA DE LA RIA 7 5 A (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-21
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 202, S 8, H H 12166, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-21