MONTSERVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 230
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTSERVI SL
CIF B59766147
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Página Web www.montservi.com
VINCULACIONES DE MONTSERVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTSERVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Riera Miguel | Apoderado | 04/01/2010 | 18/01/2021 |
Cabedo Montull Jordi | Apoderado | 04/01/2010 | 18/01/2021 |
Camps Jornet Ana Maria | Apoderado | 11/05/2012 | 18/01/2021 |
Garcia Cervera Montserrat | Apoderado | 04/01/2010 | 18/01/2021 |
Garriga Roig Jose | Apoderado | 04/01/2010 | 18/01/2021 |
Guasch Baro Jose Antonio | Apoderado | 30/12/2010 | 18/01/2021 |
Nuñez Navarro Jose Luis | Consejero | 18/01/2021 | |
Nuñez Navarro Jose Luis | Consejero Delegado | 18/01/2021 | |
Nuñez Navarro Jose Maria | Secretario | 18/01/2021 | |
Nuñez Navarro Jose Maria | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTSERVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33670 , F 67, S 8, H B 13246, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33670 , F 67, S 8, H B 13246, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33670 , F 67, S 8, H B 13246, I/A 19 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
- En el BORME no.139/1998 y con referencia 289597 SE COMETIO ERROR EN EL SEGUNDO APELLIDO DEL CONSEJERO, PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO NOMBRADO DON SANTIAGO SANTOMA, SIENDO SU IDENTIDAD CORRECTA "SANTIAGO SANTOMA JUNCADELLA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20901 , F 20, S 8, H B 13246, I/A 5 (29/06/1998)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33670 , F 67, S 8, H B 13246, I/A 18 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33670 , F 66, S 8, H B 13246, I/A 17 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33670 , F 66, S 8, H B 13246, I/A 16 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33670 , F 65, S 8, H B 13246, I/A 15 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08