MONTRIGALES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTRIGALES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MONTRIGALES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTRIGALES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | EntidDeposit | 28/12/2017 | 04/06/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/10/2009 | 04/06/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 27/10/2015 | 04/06/2023 |
GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 27/01/2021 | 04/06/2023 |
Mirabaud Gestion Sociedad Gestora De Instituciones | Entidad Gestora | 22/04/2013 | 04/06/2023 |
Navazo Rui-wamba Amaya | Vicesecretario No Consejero | 25/04/2014 | 04/06/2023 |
Rodrigo Tabernero Maria Esther | Secretario | 22/04/2013 | 04/06/2023 |
Rodrigo Tabernero Maria Esther | Consejero | 22/04/2013 | 04/06/2023 |
Sancho Corres Jose Luis | Consejero | 22/04/2013 | 04/06/2023 |
Sancho Corres Jose Luis | Presidente | 22/04/2013 | 04/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTRIGALES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 221, S 8, H M 269060, I/A 32 (04/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 221, S 8, H M 269060, I/A 32 (04/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
- Cese de la Sociedad d eGestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA (IBERCLEAR) como Entidad encargada del registro contable de las acciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 221, S 8, H M 269060, I/A 32 (04/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 221, S 8, H M 269060, I/A 32 (04/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 221, S 8, H M 269060, I/A 32 (04/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 221, S 8, H M 269060, I/A 32 (04/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 15º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 220, S 8, H M 269060, I/A 31 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 220, S 8, H M 269060, I/A 30 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 220, S 8, H M 269060, I/A 30 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15917 , F 220, S 8, H M 269060, I/A 29 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28