MONTORRE PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 8
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTORRE PROPERTIES SL
CIF B93311868
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 14/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario NEW MONTEROS SA
VINCULACIONES DE MONTORRE PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTORRE PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monje Ballesteros Ivan | Administrador Unico | 15/03/2022 | 05/10/2022 |
NEW MONTEROS SA | Socio Unico | 01/04/2014 | 05/10/2022 |
Levy-provencal Bernard Pierre Jacques | Administrador Unico | 01/04/2014 | 15/03/2022 |
ACTOS BORME DE MONTORRE PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 28, S 8, H M 764803, I/A 4 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 28, S 8, H M 764803, I/A 4 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 28, S 8, H M 764803, I/A 4 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 27, S 8, H M 764803, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 8 - 7º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 27, S 8, H M 764803, I/A 2 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259, L 4166, F 128, S 8, H MA122528, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259, L 4166, F 128, S 8, H MA122528, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259, L 4166, F 127, S 8, H MA122528, I/A 1 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259, L 4166, F 127, S 8, H MA122528, I/A 1 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-29
Dirección:TRVA CARLOS MACKINTOSH - EDIFICIO PUERTA DEL MAR (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:14/02/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:6810. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6820. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259, L 4166, F 127, S 8, H MA122528, I/A 1 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-29