MONTEVERDE SOCIEDAD DE GESTION EDUCACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Foronda, 6
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTEVERDE SOCIEDAD DE GESTION EDUCACIONAL SL
CIF B73101602
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MONTEVERDE SOCIEDAD DE GESTION EDUCACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTEVERDE SOCIEDAD DE GESTION EDUCACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo Aragoneses Jose Luis | Representante | 22/03/2012 | 17/09/2015 |
De Faria Pereira Nunes Jose Luis | Representante | 17/09/2015 | 17/09/2015 |
NUEVO AGORA CENTRO DE ESTUDIOS SL | Liquidador | 17/09/2015 | 17/09/2015 |
NUEVO AGORA CENTRO DE ESTUDIOS SL | Administrador Unico | 21/04/2010 | 17/09/2015 |
Camacho De La Calle Jose Antonio | Representante | 07/06/2010 | 22/03/2012 |
Gonzalez Aldama Victoria Ainhoa | Representante | 07/06/2010 | |
Jose Maria Hernandez Palazon | Administrador Unico | 21/04/2010 | |
Jose Maria Hernandez Palazonon | Apoderado | 21/04/2010 |
ACTOS BORME DE MONTEVERDE SOCIEDAD DE GESTION EDUCACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 4 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 4 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-78-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-41-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 3 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27774 , F 207, S 8, H M 500514, I/A 3 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28