MONTEVARCHI SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social MONTEVARCHI SA
CIF A81798191
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MONTEVARCHI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTEVARCHI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Becedillas Julio | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 28/07/2015 |
Verdejo Bravo Carlos | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 28/07/2015 |
ACTOS BORME DE MONTEVARCHI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12319 , F 183, S 8, H M 195508, I/A 8 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12319 , F 183, S 8, H M 195508, I/A 8 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12319 , F 183, S 8, H M 195508, I/A 7 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-101-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-228-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-227-28