MONTESGAL RIVEIRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ A ESTRADA-ESQUINA PRAZA DA CITARA S/N
Municipio Pontevedra
Provincia Pontevedra
Razón Social MONTESGAL RIVEIRA SL
CIF B36521789
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MONTESGAL RIVEIRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTESGAL RIVEIRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Docampo Bugallo Jose Luis | Liquidador | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
Docampo Bugallo Jose Luis | Administrador Unico | 26/06/2019 | 23/03/2022 |
Alonso Del Rio Ana Maria | Administrador Unico | 05/02/2010 | 26/06/2019 |
Docampo Bugallo Jose Luis | Administrador Unico | 05/02/2010 |
ACTOS BORME DE MONTESGAL RIVEIRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 3 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 3 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-36
- C/ A ESTRADA-ESQUINA PRAZA DA CITARA S/N (PONTEVEDRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205, L 3205, F 131, S 8, H PO 40265, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-36