MONTERO ENERGY CORPORATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTERO ENERGY CORPORATION SL
CIF B86357159
Capital Social 1336400.0 Euros
Actividad Otras industrias extractivas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 26/12/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MONTERO ENERGY CORPORATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTERO ENERGY CORPORATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pico Aznar Javier | Consejero Delegado | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
Del Pico Aznar Javier | Consejero | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
Del Pico Aznar Javier | Liquidador | 05/11/2019 | 05/11/2019 |
Luengo Egido Javier | Apoderado Solidario | 25/06/2014 | 05/11/2019 |
Luengo Martinez Angel | Presidente | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
Luengo Martinez Angel | Consejero | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
Ruben Orera Peña | Consejero | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
Solchaga Zubillaga Maria | Secretario No Consejero | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
Steinke Craig Allan | Vicepresidente | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
Steinke Craig Allan | Consejero | 20/05/2014 | 05/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTERO ENERGY CORPORATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 112, S 8, H M 530878, I/A 9 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 112, S 8, H M 530878, I/A 9 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 112, S 8, H M 530878, I/A 9 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 112, S 8, H M 530878, I/A 9 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 112, S 8, H M 530878, I/A 8 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 111, S 8, H M 530878, I/A 7 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
- LA EXPLORACION, INVESTIGACION Y EXPLOTACION DE YACIMIENTOS Y DE ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS DE HIDORCARBUROS NATURALES, LIQUIDOS O GASEOSOS, EXISTENTES EN EL TERRITORIO ESPAÑOL Y EN EL SUBSUELO DEL MAR TERRITORIAL Y DE LOS FONDOS MARINOS QUE ESTEN BAJO LA SOBERANIA DEL REINO DE ESPAÑA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29500 , F 78, S 8, H M 530878, I/A 6 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
- C/ SERRANO Nº37, SEXTA PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29500 , F 78, S 8, H M 530878, I/A 6 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
- REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29500 , F 78, S 8, H M 530878, I/A 6 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29500 , F 76, S 8, H M 530878, I/A 5 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28