MONTEPUENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Acera del Darro, 40
Código Postal 18005
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTEPUENTE SL
CIF B18632828
Capital Social 1889000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/12/2002
Órgano Administración Administrador único
Propietario CONSTRUCCIONES FRAN-OSMER SL
VINCULACIONES DE MONTEPUENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTEPUENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES FRAN-OSMER SL | Socio Unico | 28/08/2015 | 19/01/2024 |
Foche Cruz Francisco | Administrador Unico | 28/08/2015 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Francisco Jose | Apoderado Solidario | 28/08/2015 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Francisco Jose | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Laura | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Maria De Las Mercedes | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Oscar | Apoderado Solidario | 28/08/2015 | 19/01/2024 |
Foche Mayas Oscar | Apoderado Solidario | 23/11/2018 | 19/01/2024 |
Francisco Foche Cruz | Liquidador | 19/01/2024 | 19/01/2024 |
Francisco Foche Cruz | Administrador Unico | 19/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTEPUENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 91, S 8, H GR 21395, I/A 7 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 91, S 8, H GR 21395, I/A 7 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 91, S 8, H GR 21395, I/A 7 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 91, S 8, H GR 21395, I/A 7 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 90, S 8, H GR 21395, I/A 6 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-18
Capital Anterior: | 621.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.268.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.889.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 204,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 90, S 8, H GR 21395, I/A 5 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-18
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 89, S 8, H GR 21395, I/A 4 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-18
- Constituye el objeto de la Sociedad la promoción, construccion, compra, venta y arrendamiento (exceptuándose el arrendamiento financiero) de bienes inmuebles. Aprovechamiento de recursos naturales con fines energeticos. Explotación de la industria hotelera y la administración, directa o indirecta de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 88, S 8, H GR 21395, I/A 3 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-18
- C/ ACERA DEL DARRO 40 - -BAJO- (GRANADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 88, S 8, H GR 21395, I/A 3 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 88, S 8, H GR 21395, I/A 3 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-18