MONTEPINO LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanclemente, 26
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social MONTEPINO LOGISTICA SL
CIF B99504227
Capital Social 3.4913902E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/09/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario MONTEPINO LOGISTICA SOCIMI SA
VINCULACIONES DE MONTEPINO LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTEPINO LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTEPINO LOGISTICA SOCIMI SA | Socio Unico | 11/06/2021 | 17/12/2021 |
MONTEPINO LOGISTICA SOCIMI SA | Administrador Unico | 11/06/2021 | 17/12/2021 |
VALFONDO GESTION SL | Apoderado | 15/06/2021 | 17/12/2021 |
Bernardos Barbolla Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | 15/06/2021 |
CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 1 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 2 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 3 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | 15/06/2021 |
Corell Gasco Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | 15/06/2021 |
De La Serna De Velasco Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | 15/06/2021 |
Fernandez Pelaez Mar | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | 15/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTEPINO LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 41, S 8, H Z 62573, I/A 37 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 41, S 8, H Z 62573, I/A 37 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 41, S 8, H Z 62573, I/A 37 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 41, S 8, H Z 62573, I/A 37 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 39, S 8, H Z 62573, I/A 36 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernardos Barbolla Beatriz
- CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 1 SL
- CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 2 SL
- CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 3 SL
- Corell Gasco Vicente
- De La Serna De Velasco Marta
- Fernandez Pelaez Mar
- Martinez-pardo Montes Alberto
- Somonte Ramirez Esther
- Tarroc Casas Antonio
- VALFONDO GESTION SL
- Vazquez Muñoz Rodrigo
- Vera Vera Juan Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 39, S 8, H Z 62573, I/A 36 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 38, S 8, H Z 62573, I/A 35 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 38, S 8, H Z 62573, I/A 35 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 38, S 8, H Z 62573, I/A 35 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392 , F 38, S 8, H Z 62573, I/A 35 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-50