MONTENEBAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MONTENEBAR SL
CIF B82647744
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
VINCULACIONES DE MONTENEBAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTENEBAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olmos Llorente Maria Carmen | Socio único | 13/01/2011 | 17/11/2022 |
Olmos Llorente Maria Del Carmen | Liquidador | 08/01/2014 | 17/11/2022 |
Olmos Llorente Maria Del Carmen | Administrador Unico | 08/01/2014 |
ACTOS BORME DE MONTENEBAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15296 , F 68, S 8, H M 256308, I/A 6 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15296 , F 68, S 8, H M 256308, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15296 , F 68, S 8, H M 256308, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15296 , F 68, S 8, H M 256308, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-28
- Otras modificaciones estatutarias: 10.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15296 , F 67, S 8, H M 256308, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15296 , F 67, S 8, H M 256308, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-28