MONTE SERENO SL - EXTINGUIDA
Razón Social MONTE SERENO SL
CIF B86812880
Capital Social 2262692.88 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 06/09/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez De La Peña Jose Maria
VINCULACIONES DE MONTE SERENO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTE SERENO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granda Corrochano Francisco Javier | Consejero | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
Granda Corrochano Francisco Javier | Apoderado Solidario | 23/04/2014 | 03/10/2016 |
Perez Barez Pablo Jose | Secretario No Consejero | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Presidente | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero Delegado | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
Simon Zurita Torres Elisa Concepcion | Consejero | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
Simon Zurita Torres Elisa Concepcion | Apoderado Solidario | 23/04/2014 | 03/10/2016 |
Simon Zurita Torres Josefina | Consejero | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Consejero | 30/09/2013 | 03/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTE SERENO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29942 , F 103, S 8, H M 538893, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29942 , F 103, S 8, H M 538893, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 2, EL NOMBRAMIENTO COMO APODERADA DE DOÑA JOSEFINA TORRES SIMON ZURITA, CUANDO LO CORRECTO ES DOÑA JOSEFINA SIMON ZURITA TORRES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29942 , F 102, S 8, H M 538893, I/A 2 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29942 , F 102, S 8, H M 538893, I/A 2 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29942 , F 97, S 8, H M 538893, I/A 1 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Dirección:AVDA DEL VALLE 15 (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/09/13
Capital:2.262.692,88 Euros
Objeto social:a) La compraventa y administración de valores, así como la participación en otras compañías y la gestión y dirección de dichas participaciones, todo ello con la salvedad de lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y lo que establece
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29942 , F 97, S 8, H M 538893, I/A 1 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28