MONTE DE LAS DUNAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 76
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTE DE LAS DUNAS SL
CIF B83696930
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/07/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TAUT SL
VINCULACIONES DE MONTE DE LAS DUNAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTE DE LAS DUNAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pablos Salazar Diego | Administrador Solidario | 31/01/2017 | 04/06/2020 |
Pablos Salazar Diego | Representante | 04/06/2020 | 04/06/2020 |
Pablos Salazar Oscar | Administrador Solidario | 31/01/2017 | 04/06/2020 |
TAUT SL | Socio Unico | 30/11/2015 | 04/06/2020 |
TAUT SL | Liquidador | 04/06/2020 | 04/06/2020 |
Gomez De Dios Gema | Apoderado | 03/09/2019 | |
Linacero Fernandez Maximo Ramon | Apoderado Solidario | 03/09/2019 | |
Linacero Fernandez Maximo Ramon | Apoderado Mancomunado | 03/09/2019 | |
Pablos Alonso Fernando | Apoderado Mancomunado | 03/09/2019 | |
Pablos Alonso Fernando | Administrador Unico | 31/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTE DE LAS DUNAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 220, S 8, H M 332466, I/A 18 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 220, S 8, H M 332466, I/A 18 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 220, S 8, H M 332466, I/A 18 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 220, S 8, H M 332466, I/A 18 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 220, S 8, H M 332466, I/A 17 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Capital Anterior: | 4.800.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.700.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 219, S 8, H M 332466, I/A 16 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 219, S 8, H M 332466, I/A 15 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 219, S 8, H M 332466, I/A 15 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 219, S 8, H M 332466, I/A 15 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Capital Anterior: | 4.400.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.800.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 218, S 8, H M 332466, I/A 14 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-28