MONTE CASTRO EOLICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arapiles, 13
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MONTE CASTRO EOLICA SL
CIF B85539302
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 19/08/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MONTE CASTRO EOLICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTE CASTRO EOLICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Ruiz Iñigo | Apoderado Solidario | 04/01/2013 | 03/01/2019 |
Gonzalez-vallinas Pato Daniel | Administrador Mancomunado | 15/07/2015 | 03/01/2019 |
Gonzalez-vallinas Pato Daniel | Apoderado | 03/01/2013 | 03/01/2019 |
Gonzalez-vallinas Pato Daniel | Apoderado Mancomunado | 08/01/2013 | 03/01/2019 |
Gonzalez-vallinas Pato Daniel | Liquidador | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
Gonzalez-vallinas Pato Daniel | Apoderado | 04/10/2017 | 03/01/2019 |
Gonzalez Vallinas Pato Rafael | Administrador Mancomunado | 15/07/2015 | 03/01/2019 |
Peinador Garcia Ramon | Administrador Mancomunado | 15/07/2015 | 03/01/2019 |
Peinador Garcia Ramon | Apoderado | 04/01/2013 | 03/01/2019 |
Peinador Garcia Ramon | Apoderado Mancomunado | 08/01/2013 | 03/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTE CASTRO EOLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 160, S 8, H M 472024, I/A 14 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 160, S 8, H M 472024, I/A 14 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 160, S 8, H M 472024, I/A 14 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 160, S 8, H M 472024, I/A 14 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33447 , F 160, S 8, H M 472024, I/A 13 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26191 , F 136, S 8, H M 472024, I/A 12 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
- Otras modificaciones estatutarias: 14. Administración y Representacion.- Organo de Administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26191 , F 136, S 8, H M 472024, I/A 12 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26191 , F 136, S 8, H M 472024, I/A 12 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26191 , F 136, S 8, H M 472024, I/A 12 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26191 , F 136, S 8, H M 472024, I/A 11 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28