QUIRON HOSPITALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 28
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUIRON HOSPITALES SL
CIF B85154292
Capital Social 7.5721757E7 Euros
Fecha de Constitución 03/07/2007
Nombres Anteriores
- MONTE CANDINA SL
- USP HOSPITALES SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Acebes Juan Carlos
Propietario IDCSALUD SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE QUIRON HOSPITALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIRON HOSPITALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Garcia Oscar | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Alonso Perez Maria Lucia | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Alzamora Cañero Elena | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Aquillue Mur Alicia Maria | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Arbunies Pou Enrique | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Asensio Hernandez Pablo | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Barona Miguez Juan | Secretario No Consejero | 18/03/2010 | 14/03/2016 |
Barraqueta Bernad German | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Barrera Lopez Ana Maria | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
Benavente Ramos Jose Maria | Apoderado | 07/04/2014 | 14/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUIRON HOSPITALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 114, S 8, H M 439786, I/A 65 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 114, S 8, H M 439786, I/A 65 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 114, S 8, H M 439786, I/A 65 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
- Sociedades absorbidas: IDCSALUD SL
- Sociedades absorbidas: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
- Sociedades absorbidas: HOSPITAL SUR SL
- Sociedades absorbidas: CENTRO FIM
- Sociedades absorbidas: V RECOLETAS SL
- Sociedades absorbidas: LESBAS DIRECTORSHIP SL
- Sociedades absorbidas: USP HOSPITALES INTERNACIONAL SL
- Sociedades absorbidas: DH MONTSERRAT SPAIN SA
- Sociedades absorbidas: IDCSALUD CLINICA DEL PILAR SL
- Sociedades absorbidas: GRUPO HOSPITALARIO QUIRON SA
- Sociedades absorbidas: QUIRON BILBAO SA
- Sociedades absorbidas: PALACE HEALTHCARE SL
- Sociedades absorbidas: TEKNON HEALTHCARE SL
- Sociedades absorbidas: CENTRO MEDICO TEKNON SL
- Sociedades absorbidas: UNIDAD MEDICINA TEKNON SL
- Sociedades absorbidas: USP MEDIPLAN SPORT SL
- Sociedades absorbidas: USP ARABA SPORT CLINIC SL
- Sociedades absorbidas: CLINICA MATERNA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 114, S 8, H M 439786, I/A 65 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 111, S 8, H M 439786, I/A 64 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 108, S 8, H M 439786, I/A 63 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 108, S 8, H M 439786, I/A 63 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
- Absorbidas: IDCSALUD CLINICA DEL PILAR SL
- Absorbidas: PALACE HEALTHCARE SL
- Absorbidas: TEKNON HEALTHCARE SL
- Absorbidas: CENTRO MEDICO TEKNON SL
- Absorbidas: UNIDAD MEDICINA TEKNON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (24/11/2015)
CVE: BORME-B-2015-229-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 108, S 8, H M 439786, I/A 62 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
- Absorbidas: QUIRON BILBAO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (13/11/2015)
CVE: BORME-B-2015-223-48