MONTBLANC LOGISTICS AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 71
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTBLANC LOGISTICS AIE
CIF V66140419
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/10/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MONTBLANC LOGISTICS AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTBLANC LOGISTICS AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brinquis Rio Francisco Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2014 | 05/07/2016 |
Sanchez Estrada Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2013 | 05/07/2016 |
Sanchez Gervilla Antonio | Liquidador | 05/02/2015 | 05/07/2016 |
Sanchez Gervilla Antonio | Apoderado Solidario | 05/02/2015 | 05/07/2016 |
Servello Nogues Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2013 | 05/07/2016 |
Soto Salgado Jose Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2013 | 05/07/2016 |
Vidal Bel Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2014 | 05/07/2016 |
EUROPASTRY SA | Administrador Mancomunado | 08/11/2013 | 05/02/2015 |
EUROPASTRY SA | Administrador Mancomunado | 21/11/2014 | 05/02/2015 |
Matthias Casanova | Administrador Mancomunado | 08/11/2013 | 05/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTBLANC LOGISTICS AIE
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 80, S 8, H B 444242, I/A 9 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 80, S 8, H B 444242, I/A 9 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 79, S 8, H B 444242, I/A 8 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-08
Apoderado Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 79, S 8, H B 444242, I/A 8 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 79, S 8, H B 444242, I/A 8 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 79, S 8, H B 444242, I/A 7 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 78, S 8, H B 444242, I/A 6 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 77, S 8, H B 444242, I/A 5 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 76, S 8, H B 444242, I/A 4 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44006 , F 75, S 8, H B 444242, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08