MONTBENOIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Marignane, 28
Código Postal 17600
Municipio Figueres
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTBENOIT SL
CIF B55027999
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 21/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jean Paul Lebegue
VINCULACIONES DE MONTBENOIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTBENOIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jean Paul Lebegue | Administrador Unico | 20/06/2013 | 16/01/2020 |
Gilbert Mora | Socio Unico | 31/01/2009 | 08/07/2013 |
Jean-francois Joseph-marie Henri Boudou | Socio Unico | 08/07/2013 | 08/07/2013 |
Jean-francois Joseph-marie Henri Boudou | Administrador Unico | 12/03/2009 | 20/06/2013 |
Gilbert Mora | Administrador Unico | 31/01/2009 | 12/03/2009 |
ACTOS BORME DE MONTBENOIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 117, S 8, H GI 48161, I/A 7 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 117, S 8, H GI 48161, I/A 7 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-17
- Venta en tienda o mercado, en España o en el extranjero, de accesorios y artículos del hogar, mobiliario, ropa de cama y vajillas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 116, S 8, H GI 48161, I/A 6 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 116, S 8, H GI 48161, I/A 5 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 116, S 8, H GI 48161, I/A 4 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 116, S 8, H GI 48161, I/A 3 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 116, S 8, H GI 48161, I/A 3 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 116, S 8, H GI 48161, I/A 2 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 116, S 8, H GI 48161, I/A 2 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 114, S 8, H GI 48161, I/A 1 (31/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-17