MONTAROL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 151
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONTAROL SA
CIF A28112118
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MONTAROL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTAROL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mac Crohon Pellon Manuel Maria | Consejero | 27/04/2009 | 18/06/2015 |
Saez Aritio Marta | Consejero | 27/04/2009 | 18/06/2015 |
Saez Aritio Marta | Secretario | 27/04/2009 | 18/06/2015 |
Saez Aritio Marta | Apoderado | 27/04/2009 | 18/06/2015 |
Saez Aritio Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2010 | 18/06/2015 |
Saez De Montagut Aritio Estanislao | Consejero | 27/04/2009 | 18/06/2015 |
Saez De Montagut Aritio Francisco De Borja | Liquidador Mancomunado | 18/06/2015 | 18/06/2015 |
Saez De Montagut Aritio Maria Del Rosario | Presidente | 27/04/2009 | 18/06/2015 |
Saez De Montagut Aritio Maria Del Rosario | Consejero | 27/04/2009 | 18/06/2015 |
Saez De Montagut Aritio Maria Del Rosario | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2010 | 18/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTAROL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045 , F 211, S 8, H M 98811, I/A 30 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045 , F 211, S 8, H M 98811, I/A 30 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045 , F 211, S 8, H M 98811, I/A 30 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Consejero
- Mac Crohon Pellon Manuel Maria
- Saez Aritio Marta
- Saez De Montagut Aritio Estanislao
- Saez De Montagut Aritio Maria Del Rosario
- Saez De Montagut Y Aritio Francisco De Borja
- Saez De Montagut Y Aritio Maria Del Recuerdo
- Saez De Montagut Y Aritio Teresa
- Saez De Montagut Y Aritio Vicente
- Saez De Montagut Yanguas Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045 , F 211, S 8, H M 98811, I/A 30 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-235-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045 , F 210, S 8, H M 98811, I/A 29 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-147-28
- PASEO DE LA CASTELLANA, NUMERO 151, 8º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045 , F 209, S 8, H M 98811, I/A 28 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28
Apoderado
Consejero
- Mac Crohon Pellon Manuel Maria
- Saez Aritio Marta
- Saez De Montagut Aritio Estanislao
- Saez De Montagut Aritio Maria Del Rosario
- Saez De Montagut Y Aritio Francisco De Borja
- Saez De Montagut Y Aritio Maria Del Recuerdo
- Saez De Montagut Y Aritio Teresa
- Saez De Montagut Y Aritio Vicente
- Saez De Montagut Yanguas Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045 , F 209, S 8, H M 98811, I/A 28 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28