MONTALT NIPON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pista Pista de Silla, 46
Código Postal 46470
Municipio Massanassa
Provincia Valencia
Razón Social MONTALT NIPON SL
CIF B97957161
Capital Social 1800000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Página Web www.montauto.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marcos Bañuls Francisco Joaquin
Propietario GRUPO MONTALT SERVICAR SL
VINCULACIONES DE MONTALT NIPON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTALT NIPON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 02/12/2010 | 09/02/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 28/10/2016 | 09/02/2023 |
Estrela Gil Pablo | Apoderado | 13/03/2019 | 09/02/2023 |
GRUPO MONTALT SERVICAR SL | Socio Unico | 29/09/2020 | 09/02/2023 |
Hernandez Perez Emilia | Apoderado Mancomunado | 27/09/2018 | 09/02/2023 |
Marcos Bañuls Francisco Joaquin | Administrador Unico | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
Martin Saez Araceli | Apoderado Mancomunado | 27/09/2018 | 09/02/2023 |
Oltra Benavent Marcos Antonio | Apoderado Mancomunado | 27/09/2018 | 09/02/2023 |
Pitarch Ferri Rafael | Apoderado | 16/06/2022 | 09/02/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2019 | 09/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTALT NIPON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 70, S 8, H V 125173, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 70, S 8, H V 125173, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 70, S 8, H V 125173, I/A 33 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 69, S 8, H V 125173, I/A 32 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 69, S 8, H V 125173, I/A 31 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 69, S 8, H V 125173, I/A 30 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 69, S 8, H V 125173, I/A 30 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 69, S 8, H V 125173, I/A 30 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 68, S 8, H V 125173, I/A 29 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 67, S 8, H V 125173, I/A 28 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-46