MONTAJES Y PRESUPUESTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Santponç, 139
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MONTAJES Y PRESUPUESTOS SL
CIF B64398266
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/12/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MONTAJES Y PRESUPUESTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTAJES Y PRESUPUESTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castelo Sanchez Julio | Administrador Solidario | 02/03/2010 | 12/04/2012 |
Gonzalez Pelaez Juan Manuel | Administrador Solidario | 02/03/2010 | 12/04/2012 |
Regalado Morillas Jose Antonio | Administrador Concursal | 21/10/2011 | 12/04/2012 |
Castelo Sanchez Julio | Secretario | 02/03/2010 | |
Castelo Sanchez Julio | Consejero Delegado Mancomunado | 02/03/2010 | |
Castelo Sanchez Julio | Consejero | 02/03/2010 | |
Gonzalez Pelaez Juan Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 02/03/2010 | |
Gonzalez Pelaez Juan Manuel | Consejero | 02/03/2010 | |
Salazar Torruella Marcelino | Presidente | 02/03/2010 | |
Salazar Torruella Marcelino | Consejero Delegado Mancomunado | 02/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTAJES Y PRESUPUESTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39250 , F 39, S 8, H B 343065, I/A 5 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 577/2011, AUTO NUMERO 100/2012, FIRME, DE FECHA 13/03/2012, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39250 , F 39, S 8, H B 343065, I/A 5 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39250 , F 39, S 8, H B 343065, I/A 5 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 577/2011, AUTO FIRME DE FECHA 21/09/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39250 , F 38, S 8, H B 343065, I/A 4 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39250 , F 38, S 8, H B 343065, I/A 4 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08