MONTAJES TELEFONICOS DE CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL SAN CIBRAO DAS VIÑAS - CALLE 1,
Municipio San Cibrao das Viñas
Provincia Ourense
Razón Social MONTAJES TELEFONICOS DE CANARIAS SL
CIF B76619568
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Montajes Telefonicos Del Noroeste Sociedad Coopera
VINCULACIONES DE MONTAJES TELEFONICOS DE CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTAJES TELEFONICOS DE CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montajes Telefonicos Del Noroeste Sociedad Coopera | Socio Unico | 04/11/2013 | 23/01/2023 |
Montajes Telefonicos Del Noroeste Sociedad Coopera | Administrador Unico | 05/04/2017 | 23/01/2023 |
Montajes Telefonicos Del Noroeste Sociedad Coopera | Liquidador | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
Santos Vazquez Santiago | Apoderado | 07/11/2018 | 07/10/2020 |
Romero Alonso Francisco | Apoderado | 05/04/2017 | 07/11/2018 |
Gonzalez Fariñas Alberto | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 05/04/2017 |
Romero Alonso Francisco | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 05/04/2017 |
ACTOS BORME DE MONTAJES TELEFONICOS DE CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 82, S 8, H OR 17189, I/A 3 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 82, S 8, H OR 17189, I/A 3 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 82, S 8, H OR 17189, I/A 3 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 82, S 8, H OR 17189, I/A 3 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-32
- POLIG INDUSTRIAL SAN CIBRAO DAS VIÑAS - CALLE 1, (SAN CIBRAO DAS VIÑAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 925 , F 82, S 8, H OR 17189, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 115, S 8, H TF 52700, I/A 7 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 114, S 8, H TF 52700, I/A 6 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 114, S 8, H TF 52700, I/A 6 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 113, S 8, H TF 52700, I/A 4 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 113, S 8, H TF 52700, I/A 3 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38