MONTAJES GRANASTUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE JAEN - CENTRO COMERCIAL OLINDA, KM. 427,
Código Postal 18197
Municipio Pulianas
Provincia Granada
Razón Social MONTAJES GRANASTUR SL
CIF B18852145
Capital Social 40070.0 Euros
Fecha de Constitución 05/11/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MONTAJES GRANASTUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTAJES GRANASTUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Miguel Perez Camacho | Administrador Solidario | 19/05/2022 | |
Jose Miguel Perez Camacho | Liquidador | 19/05/2022 | 19/05/2022 |
Perez Camacho Ignacio | Administrador Solidario | 17/11/2014 | 19/05/2022 |
Perez Camacho Jose Miguel | Administrador Solidario | 17/11/2014 | 19/05/2022 |
Diaz Garcia Francisco Javier | Consejero Delegado Solidario | 17/11/2014 | |
Diaz Garcia Francisco Javier | Consejero | 17/11/2014 | |
Perez Camacho Ignacio | Secretario | 17/11/2014 | |
Perez Camacho Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 17/11/2014 | |
Perez Camacho Ignacio | Consejero | 17/11/2014 | |
Perez Camacho Jose Miguel | Presidente | 22/03/2012 | 17/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTAJES GRANASTUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 22, S 8, H GR 34620, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 22, S 8, H GR 34620, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 22, S 8, H GR 34620, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-18
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 22, S 8, H GR 34620, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-18
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 37.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.070,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.226,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 21, S 8, H GR 34620, I/A 4 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 21, S 8, H GR 34620, I/A 3 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 21, S 8, H GR 34620, I/A 3 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-18
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 21, S 8, H GR 34620, I/A 3 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-18
- CTRA DE JAEN - CENTRO COMERCIAL OLINDA, KM. 427, (PULIANAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 21, S 8, H GR 34620, I/A 2 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-18
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 21, S 8, H GR 34620, I/A 2 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-18