MONTAJES GAFERSAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Ronda, 10
Código Postal 34449
Municipio Villalcázar de Sirga
Provincia Palencia
Razón Social MONTAJES GAFERSAN SL
CIF B34267468
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 01/06/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MONTAJES GAFERSAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTAJES GAFERSAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Fernandez Marcos | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 25/08/2023 |
Fernandez Fernandez Marcos | Liquidador Solidario | 25/08/2023 | 25/08/2023 |
Gallego Fernandez David | Administrador Solidario | 30/05/2014 | 25/08/2023 |
Gallego Fernandez David | Liquidador Solidario | 25/08/2023 | 25/08/2023 |
ACTOS BORME DE MONTAJES GAFERSAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 177, S 8, H P 7177, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 177, S 8, H P 7177, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-34
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 177, S 8, H P 7177, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-34
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 177, S 8, H P 7177, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-34
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Para ser administrador no será necesario ser socio. Será nombrado por la Junta General para desempeñar su cargo por tiempo indefinido. Los administradores podrán ser separados de su cargo por la Junta General en cualquier momento, aún cuando la separación no conste en el orden del día. El cargo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 177, S 8, H P 7177, I/A 2 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-34
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 176, S 8, H P 7177, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-34
Dirección:C/ LA RONDA 10 (VILLALCAZAR DE SIRGA)
Comienzo de operaciones:01/06/14
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La fabricación y montajes de estructuras metálicas ( CNAE 2511)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 176, S 8, H P 7177, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-34