MONSONIS & CHIVA ENTERPRISING ASSOCIATES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Sant Vicent,, 38
Código Postal 12530
Municipio Borriana/Burriana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social MONSONIS & CHIVA ENTERPRISING ASSOCIATES SL
CIF B12895645
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Cultivo de cítricos
Fecha de Constitución 04/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MONSONIS & CHIVA ENTERPRISING ASSOCIATES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONSONIS & CHIVA ENTERPRISING ASSOCIATES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monsonis Chiva Ana | Liquidador | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
Monsonis Chiva Ana | Administrador Unico | 11/05/2016 | 17/07/2019 |
Monsonis Chiva Ana | Administrador Solidario | 19/02/2014 | 11/05/2016 |
Monsonis Urios Juan Manuel | Administrador Solidario | 19/02/2014 | 11/05/2016 |
Monsonis Urios Juan Manuel | Administrador Unico | 14/11/2012 | 19/02/2014 |
ACTOS BORME DE MONSONIS & CHIVA ENTERPRISING ASSOCIATES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 162, S 8, H CS 34790, I/A 5 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 162, S 8, H CS 34790, I/A 5 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 162, S 8, H CS 34790, I/A 5 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 162, S 8, H CS 34790, I/A 5 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 161, S 8, H CS 34790, I/A 4 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 161, S 8, H CS 34790, I/A 4 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 161, S 8, H CS 34790, I/A 4 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 161, S 8, H CS 34790, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 161, S 8, H CS 34790, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 1167, F 161, S 8, H CS 34790, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-12