MONPUL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Diego de la Fuente, 16
Código Postal 35200
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Razón Social MONPUL SA
CIF A35221126
Capital Social 113590.89 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MONPUL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONPUL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monzon Gonzalez Pedro Paulino | Liquidador | 08/06/2017 | 08/06/2017 |
Monzon Gonzalez Pedro Paulino | Administrador Solidario | 06/02/2014 | 08/06/2017 |
Pulido Navarro Maria Isolina | Administrador Solidario | 06/02/2014 | 08/06/2017 |
ACTOS BORME DE MONPUL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 102, S 8, H GC 5123, I/A 12 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 102, S 8, H GC 5123, I/A 12 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 102, S 8, H GC 5123, I/A 12 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 102, S 8, H GC 5123, I/A 12 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 102, S 8, H GC 5123, I/A 11 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 101, S 8, H GC 5123, I/A 10 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-35
Capital Anterior: | 1.192.403,84 | Euros |
Disminución de capital | 1.078.812,95 | Euros |
Capital Actual: | 113.590,89 | Euros |
Porcentaje: | 90,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 101, S 8, H GC 5123, I/A 10 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 100, S 8, H GC 5123, I/A 9 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-35
Capital Anterior: | 703.181,70 | Euros |
Aumento de capital: | 489.222,14 | Euros |
Capital Actual: | 1.192.403,84 | Euros |
Porcentaje: | 69,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 100, S 8, H GC 5123, I/A 9 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-35