MONMA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Ciudad de Santander, S/N
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Razón Social MONMA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MONMA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONMA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANIF GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE | Apoderado | 28/04/2009 | 12/01/2017 |
BANIF GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE | Entidad Gestora | 28/04/2009 | 12/01/2017 |
Corominas Viladomiu Manuel | Liquidador | 08/07/2016 | 12/01/2017 |
Corominas Viladomiu Manuel | Apoderado | 11/10/2013 | 12/01/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/10/2010 | 12/01/2017 |
Geis Conti Jose Javier | Secretario No Consejero | 30/12/2008 | 12/01/2017 |
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA | Apoderado | 12/01/2017 | |
Uribarri Chacon Pilar | V- SEC NO CON | 30/12/2008 | 12/01/2017 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 20/11/2015 | 08/07/2016 |
Corominas Viladomiu Elena | Consejero | 24/07/2012 | 08/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONMA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 142, S 8, H M 474734, I/A 15 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 142, S 8, H M 474734, I/A 15 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 141, S 8, H M 474734, I/A 14 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
- Otras modificaciones estatutarias: Nueva redacción del artículo 13 de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 141, S 8, H M 474734, I/A 14 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 141, S 8, H M 474734, I/A 14 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 141, S 8, H M 474734, I/A 14 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
- Otras modificaciones estatutarias: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ENTIDAD DEPOSITARIA SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 140, S 8, H M 474734, I/A 13 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 140, S 8, H M 474734, I/A 13 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 140, S 8, H M 474734, I/A 13 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26343 , F 140, S 8, H M 474734, I/A 12 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-28