MONFERBU SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social MONFERBU SL
CIF B36315257
VINCULACIONES DE MONFERBU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONFERBU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buceta Caneda Marcelino | Liquidador Mancomunado | 12/07/2013 | 27/04/2018 |
Fernandez Varela Mario | Liquidador Mancomunado | 12/07/2013 | 27/04/2018 |
Buceta Caneda Marcelino | Administrador Mancomunado | 12/07/2013 | |
Fernandez Varela Mario | Administrador Mancomunado | 12/07/2013 |
ACTOS BORME DE MONFERBU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 6 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MONFERBU SL
Nif:B36315257
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:GUTIERREZ MARTIN JOE LUIS
Fecha de Resolución:02/03/2016
Número Procedimiento Concursal:333/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2184
Libro:
2184
Folio:
122
Hoja:
8-22023
Inscripción:
6
Fecha Inscripción27/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 6 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MONFERBU SL
Nif:B36315257
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:GUTIERREZ MARTIN JOE LUIS
Fecha de Resolución:02/03/2016
Número Procedimiento Concursal:333/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2184
Libro:
2184
Folio:
122
Hoja:
8-22023
Inscripción:
6
Fecha Inscripción27/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 6 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-36
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 6 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 5 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 5 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-36
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 5 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 122, S 8, H PO 22023, I/A 5 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-36