MONEYTRACKIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quintanavides, 15
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MONEYTRACKIN SL
CIF B84886696
Capital Social 112134.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 02/11/2006
VINCULACIONES DE MONEYTRACKIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONEYTRACKIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAZZYA INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 06/11/2015 | |
JAZZYA INVESTMENTS SL | Liquidador | 06/11/2015 | 06/11/2015 |
Martin Garcia Albert | Administrador Mancomunado | 06/11/2015 | |
Mejia Gonzalez Jesus Manuel | Representante | 06/11/2015 | 06/11/2015 |
Varsavsky Waisman- Diamond Martin | Representante | 13/07/2009 | 06/11/2015 |
Wiegand Nina | Apoderado Solidario | 13/07/2009 | 06/11/2015 |
Fuentes Ayala Antonio | Representante | 13/07/2009 | |
Fuentes Ayala Antonio | Apoderado | 13/07/2009 | |
Giron Gabaldon Blanca | Apoderado | 13/07/2009 |
ACTOS BORME DE MONEYTRACKIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 107, S 8, H M 420349, I/A 9 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 107, S 8, H M 420349, I/A 9 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 107, S 8, H M 420349, I/A 9 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-28
Administrador Mancomunado
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 107, S 8, H M 420349, I/A 9 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-28
- C/ QUINTANAVIDES 15 - EDIFICIO 2, PLANTA PRIMERA, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 107, S 8, H M 420349, I/A 8 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-28
Capital Anterior: | 106.134,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 112.134,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 106, S 8, H M 420349, I/A 7 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 106, S 8, H M 420349, I/A 6 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23436 , F 106, S 8, H M 420349, I/A 6 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28