MONEYBALL DATA SL
Dirección social Calle Monasterio San Lorenzo de El Escorial, 2
Código Postal 47015
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONEYBALL DATA SL
CIF B47765714
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Rodriguez Francisco Javier
ORGANIGRAMA DE MONEYBALL DATA SL
VINCULACIONES DE MONEYBALL DATA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONEYBALL DATA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Rodriguez Francisco Javier | Administrador Unico | 13/11/2023 |
ACTOS BORME DE MONEYBALL DATA SL
- C/ MONASTERIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL 2 3º K (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 22, S 8, H VA 28993, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 22, S 8, H VA 28993, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 22, S 8, H VA 28993, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 22, S 8, H VA 28993, I/A 7 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-47
- C/ CAMINO DE LA ESPERANZA 29 ATICO (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 22, S 8, H VA 28993, I/A 6 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-47
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 17º.- .. Por ejercer cargos en la administración no se percibirá cantidad alguna en concepto de retribución, por lo que el cargo de administrador es gratuito.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 21, S 8, H VA 28993, I/A 5 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 21, S 8, H VA 28993, I/A 5 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 21, S 8, H VA 28993, I/A 5 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 21, S 8, H VA 28993, I/A 5 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-47
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 17º.- Nombramiento, cese, duración y retribución.- La Junta General nombrará y cesará a los administradores, quienes deberán aceptar, y podrán renunciar a sus cargos. En caso de que la sociedad se quede sin administradores -titulares o suplentes- o sin posibilidad de conseguir la mayoría
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 21, S 8, H VA 28993, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-47