MONEYBA SA
Dirección social Calle Maestro Valle, 20
Código Postal 35005
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social MONEYBA SA
CIF A35004498
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 92 823 44 66
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MONEYBA INVERSIONES SL
Propietario MONEYBA INVERSIONES SL
ORGANIGRAMA DE MONEYBA SA
VINCULACIONES DE MONEYBA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONEYBA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONEYBA INVERSIONES SL | Socio Unico | 08/08/2016 | |
MONEYBA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 08/08/2016 | |
Jimenez Campo Mariana Carmen | Secretario | 29/09/2010 | |
Jimenez Del Campo Fernando | Apoderado Solidario | 29/09/2010 | |
Jimenez Del Campo Mariana | Apoderado Solidario | 29/09/2010 | |
Jimenez Rodriguez Oscar | Apoderado Solidario | 29/09/2010 |
ACTOS BORME DE MONEYBA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 4482, I/A 18 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 113, S 8, H GC 4482, I/A 17 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. CESE de Don Oscar Jiménez Rodríguez, REPRESENTANTE del Administrador Unico, la entidad, "MONEYBA INVERSIONES, SL", designándose NUEVO REPRESENTANTE al señor Don FERNANDO JIMENEZ DEL CAMPO, con DNI 42.832.574L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 113, S 8, H GC 4482, I/A 16 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-35
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Organización de la administración de la sociedad.-. 5. Capital. 11. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 113, S 8, H GC 4482, I/A 16 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 113, S 8, H GC 4482, I/A 16 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-35
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 113, S 8, H GC 4482, I/A 16 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 113, S 8, H GC 4482, I/A 16 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-50-35
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 107, S 8, H GC 4482, I/A 15º (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-35
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 106, S 8, H GC 4482, I/A 14º (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-35