MONEXMA CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Gladiolos, 3
Código Postal 28200
Municipio San Lorenzo de El Escorial
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONEXMA CAPITAL SL
CIF B85968493
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MONEXMA CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONEXMA CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monesma Alvaro Francisco Jose | Liquidador | 26/01/2016 | 26/01/2016 |
Monesma Alvaro Francisco Jose | Administrador Unico | 04/06/2010 | 26/01/2016 |
Alvaro Maeso Maria Rosa | Apoderado Solidario | 17/04/2013 | 22/07/2015 |
Monesma Jordan Francisco Jose | Apoderado Solidario | 17/04/2013 | 22/07/2015 |
ACTOS BORME DE MONEXMA CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 197, S 8, H M 501123, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 197, S 8, H M 501123, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 197, S 8, H M 501123, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 197, S 8, H M 501123, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 197, S 8, H M 501123, I/A 3 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 196, S 8, H M 501123, I/A 2 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 192, S 8, H M 501123, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Dirección:C/ LOS GLADIOLOS 3 (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)
Comienzo de operaciones:20/05/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:TODO TIPO DE SERVICIOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACION, Y TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS. INDUSTRIA TEXTIL EN TODAS SUS VARIANTES. DISEÑO, DESARROLLO, GESTION Y EXPLOTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27806 , F 192, S 8, H M 501123, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28