MONDYLCORP REAL ESTATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Republica Argentina, 5
Código Postal 24004
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONDYLCORP REAL ESTATE SL
CIF B24641250
Capital Social 1005600.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 27/08/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MONDYLCORP REAL ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONDYLCORP REAL ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flecha Barrero Luis Javier | Liquidador Mancomunado | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
Flecha Barrero Luis Javier | Administrador Mancomunado | 29/08/2012 | 14/10/2020 |
Garcia Fernandez Fernando | Liquidador Mancomunado | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
Garcia Fernandez Fernando | Administrador Mancomunado | 29/08/2012 | 14/10/2020 |
ACTOS BORME DE MONDYLCORP REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 191, S 8, H LE 21716, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 191, S 8, H LE 21716, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-24
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 191, S 8, H LE 21716, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 191, S 8, H LE 21716, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-24
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.002.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.005.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 33.420,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 190, S 8, H LE 21716, I/A 2 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-24
- Se autoriza a los miembros del órgano de administración para desempeñar cargos en otras Sociedades, con objetos análogos al de la de esta Hoja, y en general para dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto de esta Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 189, S 8, H LE 21716, I/A 1 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 189, S 8, H LE 21716, I/A 1 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-24
Dirección:AVDA REPUBLICA ARGENTINA 5 1º (LEON)
Comienzo de operaciones:27/08/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Fabricación, importación, exportación, compraventa, comercio al por menor y mayor, así como distribución, intermediación y servicios relacionados conmateriales de construcción y maquinaria relacionada. Actividades inmobiliarias relativas a la urbanización, promoción, construcción y enajenación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 189, S 8, H LE 21716, I/A 1 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-24