MONDEGO DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social MONDEGO DE INVERSIONES SICAV
Nombres Anteriores
- FEVSA 3000 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MONDEGO DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONDEGO DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 01/12/2022 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 01/12/2022 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 01/12/2022 | |
Corredoyra Cuello Maria Pilar | Consejero | 11/07/2013 | 01/12/2022 |
Corredoyra Cuello Maria Pilar | Secretario | 23/05/2013 | 01/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 23/05/2013 | 01/12/2022 |
Gonzalez Del Valle Corredoyra Francisco De Asis | Consejero | 12/08/2019 | 01/12/2022 |
Gonzalez Del Valle Corredoyra Franscisco De Asis | Consejero | 11/07/2013 | 01/12/2022 |
Gonzalez Del Valle Garcia Francisco Javier | Consejero Delegado | 11/07/2013 | 01/12/2022 |
Gonzalez Del Valle Garcia Francisco Javier | Consejero Delegado | 01/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONDEGO DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 21 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 21 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 21 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 21 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 21 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 20 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 20 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 20 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 19 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 139, S 8, H M 264874, I/A 19 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-28