MONA LISA (LUGO) PROPCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav de Gracia, 11
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONA LISA (LUGO) PROPCO SL
CIF B66657826
Capital Social 33000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/12/2015
Nombres Anteriores
- SITECH INVESTMENTS 2015 SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MONA LISA (LUGO) PROPCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONA LISA (LUGO) PROPCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anissa Mediane | Apoderado Mancomunado | 28/09/2016 | 27/02/2020 |
Anissa Mediane | Apoderado Mancomunado | 04/10/2016 | 27/02/2020 |
De Pablo Repes Xabier Mariano | Apoderado Mancomunado | 28/09/2016 | 27/02/2020 |
De Pablo Repes Xabier Mariano | Apoderado Mancomunado | 04/10/2016 | 27/02/2020 |
Guibert Jose Andre Richard | Consejero | 03/11/2016 | 27/02/2020 |
Guibert Jose Andre Richard | Apoderado Mancomunado | 04/04/2017 | 27/02/2020 |
Jean Francois Pascal Emmanuel Bossy | Presidente | 20/09/2016 | 27/02/2020 |
Jean Francois Pascal Emmanuel Bossy | Consejero | 20/09/2016 | 27/02/2020 |
Jean Francois Pascal Emmanuel Bossy | Apoderado Mancomunado | 28/09/2016 | 27/02/2020 |
Jean Francois Pascal Emmanuel Bossy | Apoderado Mancomunado | 04/10/2016 | 27/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONA LISA (LUGO) PROPCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 224, S 8, H B 477656, I/A 12 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 224, S 8, H B 477656, I/A 12 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 224, S 8, H B 477656, I/A 12 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 223, S 8, H B 477656, I/A 11 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 221, S 8, H B 477656, I/A 10 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.11 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 221, S 8, H B 477656, I/A 9 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 11: TRANSMISION DE PARTICIPACIONES. ARTICULO 12: COPROPIEDAD Y PRENDA DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 221, S 8, H B 477656, I/A 9 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 221, S 8, H B 477656, I/A 9 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: MONA LISA HOLDCO (SPAIN) BV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45692 , F 221, S 8, H B 477656, I/A 8 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Apoderado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45127 , F 50, S 8, H B 477656, I/A 7 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08