MON VINIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 249
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MON VINIC SL
CIF B63580872
Capital Social 1.197983925E7 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 21/07/2004
Página Web www.monvinic.com
VINCULACIONES DE MON VINIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MON VINIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clara Saludes Rieusset | Apoderado Solidario | 28/06/2016 | 17/04/2023 |
Diaz Borrego Claudia | Apoderado Solidario | 21/09/2021 | 17/04/2023 |
Ferrer Salat Serra Di Migni Sergio | Administrador Unico | 17/04/2023 | |
Ferrer Salat Serra Di Migni Sergio | Liquidador | 17/04/2023 | 17/04/2023 |
Velasquez Osorio Laura Maria | Apoderado Solidario | 21/09/2021 | 17/04/2023 |
ACTOS BORME DE MON VINIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 157, S 8, H B 286772, I/A 20 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 157, S 8, H B 286772, I/A 20 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 157, S 8, H B 286772, I/A 20 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 157, S 8, H B 286772, I/A 19 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
Capital Anterior: | 15.973.119,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.993.279,75 | Euros |
Capital Actual: | 11.979.839,25 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 156, S 8, H B 286772, I/A 18 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Capital Anterior: | 15.537.295,00 | Euros |
Aumento de capital: | 435.824,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.973.119,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 156, S 8, H B 286772, I/A 17 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Capital Anterior: | 15.070.627,00 | Euros |
Aumento de capital: | 466.668,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.537.295,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 155, S 8, H B 286772, I/A 16 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 155, S 8, H B 286772, I/A 15 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-08
Capital Anterior: | 13.456.756,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.613.871,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.070.627,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 155, S 8, H B 286772, I/A 14 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-08
Capital Anterior: | 12.593.604,00 | Euros |
Aumento de capital: | 863.152,00 | Euros |
Capital Actual: | 13.456.756,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 154, S 8, H B 286772, I/A 13 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08