MON SA ENERGY SL - EXTINGUIDA
Razón Social MON SA ENERGY SL
CIF B25692344
Capital Social 2047500.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MON SA ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MON SA ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SADA INVEST SL | Administrador Unico | 15/07/2014 | 09/06/2020 |
SADESA INVEST SL | Administrador Unico | 09/06/2020 | |
Sans Domenech Jorge | Liquidador | 09/06/2020 | 09/06/2020 |
Sans Domenech Jorge | REPR.143 RRM | 09/06/2020 | |
Sayol Cano Carles | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 09/06/2020 |
Monturiol Gimeno Basili | Administrador Unico | 22/07/2009 | 15/07/2014 |
ACTOS BORME DE MON SA ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 51, S 8, H B 455853, I/A 6 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 51, S 8, H B 455853, I/A 6 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 51, S 8, H B 455853, I/A 6 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 51, S 8, H B 455853, I/A 5 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
- CL PALAU 8-10 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 50, S 8, H B 455853, I/A 4 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.847.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.047.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 923,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 128, S 8, H L 23904, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 128, S 8, H L 23904, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1198 , F 128, S 8, H L 23904, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-25