MON INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Tirso de Molina, 22
Código Postal 08203
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MON INTEGRAL SL
CIF B65688830
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 29/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MON INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MON INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Matthias Thomas Hilgert | Apoderado Solidario | 12/07/2022 | 08/02/2024 |
Rus Cabanas Eva | Apoderado Solidario | 12/07/2022 | 08/02/2024 |
Torres Aguareles Francesc | Liquidador | 08/02/2024 | 08/02/2024 |
Torres Aguareles Francesc | Administrador Unico | 14/04/2022 | 08/02/2024 |
Torres Aguareles Francesc | Administrador Solidario | 02/12/2011 | 14/04/2022 |
Matthias Thomas Hilgert | Administrador Solidario | 02/12/2011 | 19/08/2020 |
ACTOS BORME DE MON INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 77, S 8, H B 417231, I/A 5 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 77, S 8, H B 417231, I/A 5 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 77, S 8, H B 417231, I/A 5 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 76, S 8, H B 417231, I/A 4 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 76, S 8, H B 417231, I/A 3 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 76, S 8, H B 417231, I/A 3 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 76, S 8, H B 417231, I/A 2 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 75, S 8, H B 417231, I/A 1 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Dirección:CL TIRSO DE MOLINA, 22, LOCAL DERECHA (SABADELL)
Comienzo de operaciones:29/11/11
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42879 , F 75, S 8, H B 417231, I/A 1 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08