MOMENTUM REIM VALDEMORO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 35
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOMENTUM REIM VALDEMORO SL
CIF B88244702
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/11/2018
Nombres Anteriores
- RISTOLA INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MOMENTUM REAL ESTATE SL
VINCULACIONES DE MOMENTUM REIM VALDEMORO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOMENTUM REIM VALDEMORO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De Gamboa Aguinaga Gabriel | Administrador Mancomunado | 25/02/2019 | 12/01/2021 |
Fernandez De Gamboa Aguinaga Gabriel | Liquidador Mancomunado | 12/01/2021 | 12/01/2021 |
Ignacio Pareja Sierra | Liquidador Mancomunado | 12/01/2021 | 12/01/2021 |
MOMENTUM REAL ESTATE SL | Socio Unico | 25/02/2019 | 12/01/2021 |
Pareja Sierra Ignacio | Administrador Mancomunado | 25/02/2019 | 12/01/2021 |
Pareja Sierra Ignacio | Apoderado | 24/07/2020 | 12/01/2021 |
AFIENS LEGAL SLP | Socio Unico | 04/12/2018 | 25/02/2019 |
De La Cruz Fernandez Leticia | Administrador Solidario | 04/12/2018 | 25/02/2019 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Administrador Solidario | 04/12/2018 | 25/02/2019 |
ACTOS BORME DE MOMENTUM REIM VALDEMORO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 6, S 8, H M 684280, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 6, S 8, H M 684280, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 6, S 8, H M 684280, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 6, S 8, H M 684280, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 5, S 8, H M 684280, I/A 4 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 5, S 8, H M 684280, I/A 3 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: RISTOLA INVESTMENTS SL
- La compra y venta de toda clase de fincas rústicas y urbanas y su explotación en forma de arriendo o cualesquiera otras admitidas en derecho, con excepción del arrendamiento financiero. La promoción y construcción de toda clase de edificios por cuenta propia o de terceros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 4, S 8, H M 684280, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: RISTOLA INVESTMENTS SL
- C/ DOCTOR FLEMING 35 1ºC (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 4, S 8, H M 684280, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: RISTOLA INVESTMENTS SL
- MOMENTUM REIM VALDEMORO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 4, S 8, H M 684280, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: RISTOLA INVESTMENTS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38471 , F 4, S 8, H M 684280, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28