MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Poima, 17
Código Postal 07011
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL
CIF B57625808
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 24/06/2009
Página Web www.momaservicios.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez De Tejada Perez Carlos | Apoderado Solidario | 20/05/2016 | 04/12/2018 |
Merida Martinez Antonio Luis | Administrador Unico | 30/08/2016 | 04/12/2018 |
Merida Martinez Maria Inmaculada | Apoderado | 23/02/2018 | 04/12/2018 |
Navarro Perez Juan | Apoderado | 09/06/2016 | 04/12/2018 |
Navarro Perez Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2016 | 04/12/2018 |
Paris Palacios Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2016 | 04/12/2018 |
RSM GASSO AUDITORES SLP | Auditor | 18/04/2016 | 04/12/2018 |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 04/12/2018 | |
Horrach Moya Antonio | Administrador Solidario | 21/07/2009 | 30/08/2016 |
Merida Martinez Antonio Luis | Administrador Solidario | 21/07/2009 | 30/08/2016 |
ACTOS BORME DE MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 80, S 8, H PM 64313, I/A 11 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 80, S 8, H PM 64313, I/A 11 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 80, S 8, H PM 64313, I/A 11 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-07
Administrador Unico
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 80, S 8, H PM 64313, I/A 11 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 79, S 8, H PM 64313, I/A 10 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 296.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.275,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 79, S 8, H PM 64313, I/A 9 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-07
- C/ POIMA 17 2 2 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 79, S 8, H PM 64313, I/A 8 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 79, S 8, H PM 64313, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 79, S 8, H PM 64313, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 79, S 8, H PM 64313, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-07