MOLOBA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOLOBA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MOLOBA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLOBA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 29/09/2015 | 14/10/2022 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 25/10/2010 | 14/10/2022 |
Cava Grupeli Jose | Secretario | 29/08/2014 | 14/10/2022 |
Cava Grupeli Jose | Consejero | 29/08/2014 | 14/10/2022 |
Cava Palacios Octavio | Consejero | 29/08/2014 | 14/10/2022 |
Cava Palacios Octavio | Presidente | 29/08/2014 | 14/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/10/2013 | 14/10/2022 |
Minguito De La Escalera Jose | Liquidador Suplente | 14/10/2022 | 14/10/2022 |
Minguito Perez Jose | Liquidador | 14/10/2022 | 14/10/2022 |
Palacios Garcia Josefa | Consejero | 29/08/2014 | 14/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOLOBA INVERSIONES SICAV
- ACTIVOS SOBREVENIDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 313052, I/A 30 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 73, S 8, H M 313052, I/A 29 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 73, S 8, H M 313052, I/A 29 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 73, S 8, H M 313052, I/A 29 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 73, S 8, H M 313052, I/A 29 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 73, S 8, H M 313052, I/A 28 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 73, S 8, H M 313052, I/A 28 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 72, S 8, H M 313052, I/A 27 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 72, S 8, H M 313052, I/A 26 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 72, S 8, H M 313052, I/A 25 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28