MOLLEDO DUEÑAS RAUL Y OTRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Lorenzo, 26
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOLLEDO DUEÑAS RAUL Y OTRO SL
CIF B09348939
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/05/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MOLLEDO DUEÑAS RAUL Y OTRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLLEDO DUEÑAS RAUL Y OTRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molledo Dueñas Oscar | Liquidador Solidario | 09/01/2020 | 09/01/2020 |
Molledo Dueñas Oscar | Administrador Solidario | 06/07/2016 | 09/01/2020 |
Molledo Dueñas Raul | Liquidador Solidario | 09/01/2020 | 09/01/2020 |
Molledo Dueñas Raul | Administrador Solidario | 06/07/2016 | 09/01/2020 |
ACTOS BORME DE MOLLEDO DUEÑAS RAUL Y OTRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 164, S 8, H BU 16519, I/A 2 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 164, S 8, H BU 16519, I/A 2 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 164, S 8, H BU 16519, I/A 2 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 164, S 8, H BU 16519, I/A 2 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 164, S 8, H BU 16519, I/A 2 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-09
- TRANSFORMACION DE SOCIEDAD CIVIL EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 163, S 8, H BU 16519, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 163, S 8, H BU 16519, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-09
Dirección:C/ SAN LORENZO 26 (BURGOS)
Comienzo de operaciones:26/05/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación industrial o comercial de establecimientos de hostelería: hoteles, fondas y pensiones, restaurantes, casas de comidas, cafés, bares y cafeterías, mesones. Tráfico inmobilidario. Adquisición, cesión, inversión, tenencia, disfrute, administración, gestión de títulos y valores mobiliarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713, L 504, F 163, S 8, H BU 16519, I/A 1 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-09