MOLINS SOLUCIONS INDUSTRIALS SL - EXTINGUIDA
Razón Social MOLINS SOLUCIONS INDUSTRIALS SL
CIF B64949522
Actividad Fabricación de herramientas
Nombres Anteriores
- ECKERLE & ERTEL ESPAÑA SL
- INOVATOOLS SPAIN SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MANRESA DISTRIBUCIONS TECNIQUES SL
VINCULACIONES DE MOLINS SOLUCIONS INDUSTRIALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLINS SOLUCIONS INDUSTRIALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanova Girones Silvia | Apoderado Solidario | 16/02/2021 | 07/03/2024 |
Casanova Girones Silvia | Apoderado Solidario | 03/11/2020 | 07/03/2024 |
MANRESA DISTRIBUCIONS TECNIQUES SL | Administrador Unico | 21/05/2021 | 07/03/2024 |
Molins Domenech Domenec | REPR.143 RRM | 21/05/2021 | 07/03/2024 |
Molins Domenech Domenec | Administrador Unico | 10/09/2020 | 21/05/2021 |
Mehmet Ildirar | Administrador Solidario | 10/09/2020 | |
Molins Domenech Domenec | Administrador Solidario | 10/09/2020 |
ACTOS BORME DE MOLINS SOLUCIONS INDUSTRIALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 148, S 8, H B 374823, I/A 9 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 148, S 8, H B 374823, I/A 8 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 148, S 8, H B 374823, I/A 8 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 147, S 8, H B 374823, I/A 7 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 147, S 8, H B 374823, I/A 6 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
Empresa: INOVATOOLS SPAIN SL
- MOLINS SOLUCIONS INDUSTRIALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 146, S 8, H B 374823, I/A 5 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-08
Empresa: INOVATOOLS SPAIN SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 146, S 8, H B 374823, I/A 5 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-08
Empresa: INOVATOOLS SPAIN SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 146, S 8, H B 374823, I/A 5 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-08
Empresa: INOVATOOLS SPAIN SL
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40778 , F 146, S 8, H B 374823, I/A 4 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-08
Empresa: INOVATOOLS SPAIN SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08