MOLINOS DEL CIERZO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Piqueras, 85
Código Postal 26006
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOLINOS DEL CIERZO SL
CIF B26560383
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/12/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MOLINOS DEL CIERZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLINOS DEL CIERZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOREAS TECNOLOGIA SL | Administrador Solidario | 04/01/2019 | 21/12/2023 |
Lopez Rios Jose Luis | Liquidador Unico | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
Virosta Garoz Leopoldo | Administrador Solidario | 04/01/2019 | 21/12/2023 |
ACTOS BORME DE MOLINOS DEL CIERZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 205, S 8, H LO 18273, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 205, S 8, H LO 18273, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 205, S 8, H LO 18273, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 205, S 8, H LO 18273, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 205, S 8, H LO 18273, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 203, S 8, H LO 18273, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-26
Dirección:C/ PIQUERAS 85 2º IZ (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:18/12/18
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:A).- La implantación, construcción y explotación de instalaciones y equipos productores de energía mediante la utilización de fuentes de energías renovables, así como la tramitación y obtención de las pertinentes licencias administrativas para dichas implantación, construcción y explotación, y tanto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 203, S 8, H LO 18273, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-26