MOLINO DE SAN PABLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Gabriel Roca, 19
Código Postal 07014
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOLINO DE SAN PABLO SL
CIF B07548514
Capital Social 114793.31 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOLINO DE SAN PABLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLINO DE SAN PABLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roters Hans Heinrich | Liquidador | 20/03/2012 | 29/05/2012 |
Roters Hans Heinrich | Apoderado | 29/05/2012 | |
Rubio Losada Marta | Apoderado | 14/04/2011 | 29/05/2012 |
Roters Hans Heinrich | Administrador Unico | 14/04/2011 | 20/03/2012 |
Obregon Gonzalez Del Corral Jose Antonio | Administrador Solidario | 14/04/2011 | |
Roters Hans Heinrich | Administrador Solidario | 21/06/2010 |
ACTOS BORME DE MOLINO DE SAN PABLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 130, S 8, H PM 2596, I/A 13 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 130, S 8, H PM 2596, I/A 13 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 130, S 8, H PM 2596, I/A 13 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 129, S 8, H PM 2596, I/A 12 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 129, S 8, H PM 2596, I/A 12 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 129, S 8, H PM 2596, I/A 12 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 129, S 8, H PM 2596, I/A 11 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 129, S 8, H PM 2596, I/A 11 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
- AVDA GABRIEL ROCA 19 4º A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 175, S 8, H PM 2596, I/A 10 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07