MOLINO CASAYUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG MONZU, RONDA DE LA INDUSTRIA, NAVE 15.
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Razón Social MOLINO CASAYUS SL
CIF B22386999
Capital Social 1801134.0 Euros
Fecha de Constitución 14/11/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Porta Monedero Andres
VINCULACIONES DE MOLINO CASAYUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLINO CASAYUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Porta Monedero Andres | Administrador Unico | 27/12/2013 | 23/12/2022 |
Porta Monedero Andres | Socio Unico | 27/12/2013 | 23/12/2022 |
Porta Monedero Andres | Liquidador | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
ACTOS BORME DE MOLINO CASAYUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 130, S 8, H HU 11686, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 130, S 8, H HU 11686, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 130, S 8, H HU 11686, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 130, S 8, H HU 11686, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-22
- POLIG MONZU, RONDA DE LA INDUSTRIA, NAVE 15. (HUESCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 130, S 8, H HU 11686, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-22
- Socio Unico la Sociedad YERBERO SL representada por don Andrés Porta Monedero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 128, S 8, H HU 11686, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2015-82-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 128, S 8, H HU 11686, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 128, S 8, H HU 11686, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-22
Dirección:POLIG TIERZ 0 (QUICENA)
Comienzo de operaciones:14/11/13
Capital:1.801.134,00 Euros
Objeto social:a) Recibir, desempeñar y ejecutar encargos, tanto de confianza como de carácter fiduciario, como albaceas, comisiones, representaciones o cualesquiera otros actos que impliquen realizar a nombre o por cuenta o interés de una o varias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o ex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 128, S 8, H HU 11686, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-22