MOLINERO JIMENEZ SERGIO 005717744E SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Las Orquideas, 7
Código Postal 18200
Municipio Maracena
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOLINERO JIMENEZ SERGIO 005717744E SLNE
CIF B19514371
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Fecha de Constitución 05/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOLINERO JIMENEZ SERGIO 005717744E SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLINERO JIMENEZ SERGIO 005717744E SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molinero Jimenez Sergio | Administrador Unico | 28/10/2021 | 08/02/2022 |
Molinero Jimenez Sergio | Liquidador | 08/02/2022 | 08/02/2022 |
Ghaibi Ghita | Administrador Unico | 06/02/2013 | 28/10/2021 |
ACTOS BORME DE MOLINERO JIMENEZ SERGIO 005717744E SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 3 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 3 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 3 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 3 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-18
- C/ ORQUIDEAS 7 Esc.7 - ATICO B (MARACENA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-18
- Se hace constar que Dª Ghita Ghaibi, con NIE X2370678E, actualmente es Dª Ghita Ghaibi Chekkouri, tiene nacionalidad española con NIF 78.242.288-Z
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 106, S 8, H GR 42508, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 105, S 8, H GR 42508, I/A 1 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-18
Dirección:C/ NUEVA DE SAN ANTON 1 (GRANADA)
Comienzo de operaciones:05/02/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La actividad comercial.Su actividad singular es elaboración,comercialización,al mayor,menor,de panes,panes especiales,productos pasteleria,confiteria,bolleria,reposteria,comercio al menor de cualquier clase productos alimenticios,bebidas,helados en establecimiento como vendedor;reparto de comida ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 105, S 8, H GR 42508, I/A 1 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-18